TELESTAR ONLINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza San Miguel, 3
Código Postal 34005
Municipio Palencia
Provincia Palencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social TELESTAR ONLINE SL
CIF B34278093
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de los centros de llamadas
Fecha de Constitución 21/04/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único KONECTA BTO SL
Propietario ROCKET HALL SL
VINCULACIONES DE TELESTAR ONLINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELESTAR ONLINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Saez Rocio | Apoderado Solidario | 31/07/2017 | 12/11/2021 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2021 | 12/11/2021 |
Barrios Alconada Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2021 | 12/11/2021 |
Castel Hernandez Jaime Carlos | Apoderado Solidario | 21/01/2021 | 12/11/2021 |
Fernandez De Valderrama Altable Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/02/2018 | 12/11/2021 |
Fernandez Mateos Sergio | Apoderado | 21/01/2021 | 12/11/2021 |
Gonzalez Canton Maria Milagros | Apoderado Solidario | 31/07/2017 | 12/11/2021 |
Herrezuelo Cabeza Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/02/2018 | 12/11/2021 |
KONECTA BTO SL | Administrador Unico | 15/12/2020 | 12/11/2021 |
Lucas Tejeda Anastasio | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/02/2018 | 12/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELESTAR ONLINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 41, S 8, H P 7727, I/A 12 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-34
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 41, S 8, H P 7727, I/A 12 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-34
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL DE LA SOCIEDAD POR EL PLAZO DE SEIS MESES , POR ABSORCION POR " AGENCIA B12 ONLINE, SL.Unipersonal" (Mercantil de Madrid ), de conformidad con el artº 231 del Reglamento del Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 40, S 8, H P 7727, I/A NOTA (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-34
- Cambio de la denominación social del socio único, por la de ROCKET HALL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 40, S 8, H P 7727, I/A 11 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-34
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 40, S 8, H P 7727, I/A 10 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-34
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 40, S 8, H P 7727, I/A 9 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-34
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 143, S 8, H P 7727, I/A 8 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 143, S 8, H P 7727, I/A 7 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 143, S 8, H P 7727, I/A 7 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-34
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 142, S 8, H P 7727, I/A 6 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-34