TELESERVICES BCN SL
Dirección social Cl Madrazo, 82
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TELESERVICES BCN SL
CIF B65993479
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 05/03/2013
Teléfono 93 753 79 58
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TELESERVICES BCN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELESERVICES BCN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Exposito Sarmiento Gil | Administrador Unico | 15/09/2014 | 11/03/2015 |
Alejandro Ariel Pennacino | Apoderado Solidario | 15/09/2014 | 02/01/2015 |
Alejandro Ariel Pennacino | Apoderado | 16/05/2013 | 15/09/2014 |
Mariela Andrade | Apoderado | 16/05/2013 | 15/09/2014 |
Roberto Daniel Cortegoso | Administrador Unico | 08/05/2013 | 15/09/2014 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 19/03/2013 | 08/05/2013 |
ACTOS BORME DE TELESERVICES BCN SL
- ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43676 , F 113, S 8, H B 435145, I/A A (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
- JUZGADO SOCIAL 30 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43676 , F 113, S 8, H B 435145, I/A 10 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-08
- JUZGADO SOCIAL 30 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 12 DE ENERO DE 2016, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43676 , F 113, S 8, H B 435145, I/A 9 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43676 , F 113, S 8, H B 435145, I/A 8 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO: DON GIL EXPOSITO SARMIENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43676 , F 112, S 8, H B 435145, I/A 7 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43676 , F 112, S 8, H B 435145, I/A 7 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43676 , F 112, S 8, H B 435145, I/A 6 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-08
- CL MADRAZO Num.82 P.6 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43676 , F 112, S 8, H B 435145, I/A 4 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43676 , F 112, S 8, H B 435145, I/A 4 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43676 , F 112, S 8, H B 435145, I/A 4 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-08