ADMARK CONVERSION MARKETING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 41
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADMARK CONVERSION MARKETING SL
CIF B24645848
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 04/01/2013
Nombres Anteriores
- TELEMARK BUSINESS OUTSOURCING SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario ROCKET HALL SL
VINCULACIONES DE ADMARK CONVERSION MARKETING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADMARK CONVERSION MARKETING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcocer Sierra Andres | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2021 | 14/03/2023 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Apoderado Mancomunado | 15/12/2021 | 14/03/2023 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Apoderado Mancomunado | 20/12/2021 | 14/03/2023 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Representante | 16/12/2020 | 14/03/2023 |
Barrios Alconada Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/04/2022 | 14/03/2023 |
Castel Hernandez Jaime Carlos | Apoderado Solidario | 04/04/2022 | 14/03/2023 |
Del Rio Regidor Jorge | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2021 | 14/03/2023 |
Fernandez Mateos Sergio | Apoderado | 04/04/2022 | 14/03/2023 |
Galindo Sanchez David | Apoderado | 19/10/2021 | 14/03/2023 |
Garcia Gullon Enrique | Apoderado | 28/10/2021 | 14/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ADMARK CONVERSION MARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37593 , F 158, S 8, H M 670027, I/A 14 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37593 , F 158, S 8, H M 670027, I/A 14 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37593 , F 158, S 8, H M 670027, I/A 14 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37593 , F 158, S 8, H M 670027, I/A 14 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37593 , F 155, S 8, H M 670027, I/A 13 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37593 , F 155, S 8, H M 670027, I/A 12 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37593 , F 154, S 8, H M 670027, I/A 11 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37593 , F 153, S 8, H M 670027, I/A 10 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37593 , F 152, S 8, H M 670027, I/A 9 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37593 , F 152, S 8, H M 670027, I/A 8 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28