TELEFONICA SEGUROS - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Comunicacion, S/N
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TELEFONICA SEGUROS
Capital Social 0.0 Euros
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 16/02/2012
VINCULACIONES DE TELEFONICA SEGUROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELEFONICA SEGUROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayerdi Perez Amaia | R.L.C.Perma. | 28/05/2019 | 30/04/2021 |
Ayerdi Perez Amaia | Apoderado | 28/05/2019 | 30/04/2021 |
Ban Cyril | Apoderado | 28/05/2019 | 30/04/2021 |
Perez Arbizu Augusto | Apoderado | 28/05/2019 | 30/04/2021 |
Villamor Garcia Alvaro | Apoderado | 28/05/2019 | 30/04/2021 |
Ban Cyril | Apoderado | 01/12/2017 | 28/05/2019 |
Perez Arbizu Augusto | Apoderado | 01/12/2017 | 28/05/2019 |
Portillo Valdes Ignacio | R.L.C.Perma. | 01/06/2016 | 28/05/2019 |
Portillo Valdes Ignacio | Apoderado | 01/12/2017 | 28/05/2019 |
Villamor Garcia Alvaro | Apoderado | 01/12/2017 | 28/05/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELEFONICA SEGUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39117 , F 102, S 8, H M 534306, I/A 7 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39117 , F 102, S 8, H M 534306, I/A 7 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39117 , F 102, S 8, H M 534306, I/A 7 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-28
- ACTUALIZACION ADMINISTRADORES SOCIEDAD MATRIZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 158, S 8, H M 534306, I/A 6 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 158, S 8, H M 534306, I/A 6 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 158, S 8, H M 534306, I/A 6 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 156, S 8, H M 534306, I/A 5 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 156, S 8, H M 534306, I/A 5 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 155, S 8, H M 534306, I/A 4 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 155, S 8, H M 534306, I/A 4 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28