TELEFONIA Y TECNOLOGIA SONIFOTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Concejo de Soto del Barco, 2
Código Postal 33204
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social TELEFONIA Y TECNOLOGIA SONIFOTO SL
CIF B33968165
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 30/03/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TELEFONIA Y TECNOLOGIA SONIFOTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELEFONIA Y TECNOLOGIA SONIFOTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Alonso Oscar Angel | Liquidador Mancomunado | 04/08/2015 | 04/08/2015 |
Gonzalez Alonso Oscar Angel | Apoderado | 20/03/2010 | 04/08/2015 |
Gonzalez Alonso Oscar Angel | Secretario | 26/01/2010 | 04/08/2015 |
Gonzalez Alonso Oscar Angel | Consejero | 26/01/2010 | 04/08/2015 |
Iglesias Suarez Ivan | Liquidador Mancomunado | 04/08/2015 | 04/08/2015 |
Iglesias Suarez Ivan | Vicesecret. | 26/01/2010 | 04/08/2015 |
Iglesias Suarez Ivan | Consejero | 26/01/2010 | 04/08/2015 |
Ordoñez Fernandez Javier | Liquidador Mancomunado | 04/08/2015 | 04/08/2015 |
Ordoñez Fernandez Javier | Presidente | 26/01/2010 | 04/08/2015 |
Ordoñez Fernandez Javier | Consejero | 26/01/2010 | 04/08/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELEFONIA Y TECNOLOGIA SONIFOTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792 , F 164, S 8, H AS 39768, I/A 4 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792 , F 164, S 8, H AS 39768, I/A 4 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-33
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792 , F 164, S 8, H AS 39768, I/A 4 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-33
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792 , F 164, S 8, H AS 39768, I/A 4 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-178-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792 , F 163, S 8, H AS 39768, I/A 3 (20/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-33
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792 , F 163, S 8, H AS 39768, I/A 2 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-33
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792 , F 163, S 8, H AS 39768, I/A 2 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792 , F 163, S 8, H AS 39768, I/A 2 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-33