TELEFONIA RAYMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Migjorn, 135
Código Postal 07620
Municipio Llucmajor
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social TELEFONIA RAYMAR SL
CIF B16599821
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/10/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TELEFONIA RAYMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELEFONIA RAYMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Aguilo Miguel Angel | Administrador Unico | 17/07/2023 | 05/06/2024 |
Martinez Aguilo Miguel Angel | Liquidador | 05/06/2024 | 05/06/2024 |
Martinez Aguilo Miguel Angel | Socio Unico | 17/07/2023 | 05/06/2024 |
Oliver Molina Raquel | Socio Unico | 06/11/2018 | 17/07/2023 |
Oliver Molina Raquel | Administrador Unico | 06/11/2018 | 17/07/2023 |
ACTOS BORME DE TELEFONIA RAYMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 85319, I/A 4 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 85319, I/A 4 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 85319, I/A 4 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 85319, I/A 4 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 85319, I/A 4 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 116, S 8, H PM 85319, I/A 3 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 116, S 8, H PM 85319, I/A 2 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 116, S 8, H PM 85319, I/A 2 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 115, S 8, H PM 85319, I/A 1 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 115, S 8, H PM 85319, I/A 1 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-07