TELEDUKE GUANGBING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mallorca, 45
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TELEDUKE GUANGBING SL
CIF B86333622
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 10/11/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Liu Feng
VINCULACIONES DE TELEDUKE GUANGBING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELEDUKE GUANGBING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Liu Feng | Socio Unico | 08/07/2015 | 27/06/2022 |
Liu Feng | Administrador Unico | 08/07/2015 | 27/06/2022 |
Liu Feng | Liquidador | 27/06/2022 | 27/06/2022 |
Liu Feng | Administrador Solidario | 19/03/2013 | 08/07/2015 |
Su Guangbing | Administrador Solidario | 25/11/2011 | 08/07/2015 |
Ou Xiankeng | Administrador Solidario | 25/11/2011 | 19/03/2013 |
ACTOS BORME DE TELEDUKE GUANGBING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29388 , F 63, S 8, H M 528980, I/A 4 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29388 , F 63, S 8, H M 528980, I/A 4 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29388 , F 63, S 8, H M 528980, I/A 4 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29388 , F 63, S 8, H M 528980, I/A 4 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29388 , F 62, S 8, H M 528980, I/A 3 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29388 , F 62, S 8, H M 528980, I/A 3 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29388 , F 62, S 8, H M 528980, I/A 3 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29388 , F 62, S 8, H M 528980, I/A 3 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29388 , F 62, S 8, H M 528980, I/A 2 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29388 , F 62, S 8, H M 528980, I/A 2 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-28