TELEDISTRIBUCION TOTANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Transicion Española, 32
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TELEDISTRIBUCION TOTANA SL
CIF B30128342
Capital Social 94152.8 Euros
Actividad Telecomunicaciones por cable
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TELEDISTRIBUCION TOTANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELEDISTRIBUCION TOTANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ignacio Autran Perez | Apoderado Solidario | 16/04/2021 | 14/01/2022 |
Jorge Gomez Jimenez | Apoderado Solidario | 16/04/2021 | 14/01/2022 |
Jose Ignacio Aguirre Alvarez | Administrador Solidario | 16/04/2021 | 14/01/2022 |
Jose Maria Del Corro Garcia Lomas | Apoderado Solidario | 16/04/2021 | 14/01/2022 |
Jose Miguel Llinares Tarriño | Apoderado Solidario | 16/04/2021 | 14/01/2022 |
Victor Manuel Rodriguez Filgueira | Administrador Solidario | 16/04/2021 | 14/01/2022 |
Jose Mateo Guerrero Lucas | Administrador Unico | 08/01/2014 | 16/04/2021 |
Jose Mateo Guerrero Lucas | Apoderado | 19/12/2012 | 16/04/2021 |
TELE ALHAMA SL | Socio Unico | 08/01/2014 | 06/02/2019 |
Jose Mateo Guerrero Lucas | Administrador Mancomunado | 19/12/2012 | 08/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELEDISTRIBUCION TOTANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41892 , F 182, S 8, H M 741899, I/A 3 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41892 , F 182, S 8, H M 741899, I/A 3 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-28
- AVDA DE BARAJAS 32 - EDIFICIO F, 28 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41892 , F 179, S 8, H M 741899, I/A 2 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
- Otras modificaciones estatutarias: Refundición de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41892 , F 179, S 8, H M 741899, I/A 2 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3498 , F 176, S 8, H MU 8492, I/A 13 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-30
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3498 , F 176, S 8, H MU 8492, I/A 12 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-30
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3498 , F 175, S 8, H MU 8492, I/A 11 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-30
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 115, S 8, H MU 8492, I/A 10 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 115, S 8, H MU 8492, I/A 9 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361 , F 115, S 8, H MU 8492, I/A 9 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-30