TELECON PRINTING SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vilamari, 82
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social TELECON PRINTING SOLUTIONS SL
CIF B64401904
Capital Social 129129.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 05/12/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TELECON PRINTING SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELECON PRINTING SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colomera Aguila Dario Miguel | Administrador Solidario | 27/01/2011 | 05/02/2014 |
Colomera Gimenez Antonio | Administrador Solidario | 27/01/2011 | 05/02/2014 |
Alaman Rosa Julio | Consejero Delegado Mancomunado | 27/01/2011 | |
Alaman Rosa Julio | Consejero | 27/01/2011 | |
Alaman Rosa Julio | Consejero Delegado | 27/01/2011 | |
Colomera Aguila Dario Miguel | Secretario | 27/01/2011 | |
Colomera Aguila Dario Miguel | Consejero Delegado Mancomunado | 27/01/2011 | |
Colomera Aguila Dario Miguel | Consejero | 27/01/2011 | |
Colomera Aguila Dario Miguel | Consejero Delegado | 27/01/2011 | |
Colomera Gimenez Antonio | Presidente | 27/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELECON PRINTING SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39177 , F 211, S 8, H B 340615, I/A 6 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD,SOCIO UNICO:"TELECON SISTEMAS, S.A."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39177 , F 211, S 8, H B 340615, I/A 5 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39177 , F 211, S 8, H B 340615, I/A 4 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39177 , F 211, S 8, H B 340615, I/A 4 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08
Capital Anterior: | 4.950,00 | Euros |
Aumento de capital: | 124.179,00 | Euros |
Capital Actual: | 129.129,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.508,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39177 , F 210, S 8, H B 340615, I/A 3 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-08