TEKNICALDE SA - EXTINGUIDA
Municipio Elgoibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social TEKNICALDE SA
CIF A20301883
Nombres Anteriores
- TEKNIKALDE SA
Órgano Administración Administrador único
Auditor Cobanera Altuna Eduardo
VINCULACIONES DE TEKNICALDE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEKNICALDE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Araolaza Lahidalga Jose Ramon | Administrador Unico | 27/07/2010 | 07/12/2010 |
Araolaza Olano Eduardo | Apoderado Mancomunado | 06/09/2010 | 07/12/2010 |
Araolaza Olano Ramon | Apoderado Mancomunado | 06/09/2010 | 07/12/2010 |
Cobanera Altuna Eduardo | Auditor | 23/07/2010 | 07/12/2010 |
Martinez Rubio Daniel | Auditor Suplente | 23/07/2010 | 07/12/2010 |
Ceñiga Imaz Rafael | Apoderado | 16/10/2009 |
ACTOS BORME DE TEKNICALDE SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-46-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-246-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 89, S 8, H SS 4403, I/A 15 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-20
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 89, S 8, H SS 4403, I/A 15 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 89, S 8, H SS 4403, I/A 15 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 89, S 8, H SS 4403, I/A 15 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-20
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 88, S 8, H SS 4403, I/A 14 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-20
Empresa: TEKNIKALDE SA
- TEKNICALDE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 88, S 8, H SS 4403, I/A 13 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-20
Empresa: TEKNIKALDE SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 88, S 8, H SS 4403, I/A 13 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (27/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-149-20