TEKNIA MONTMELO SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG PARQUE EMPRESARIAL ABRA INDUSTRIAL - VIAL H
Municipio Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
Provincia Bizkaia
Razón Social TEKNIA MONTMELO SL
CIF B64857428
Capital Social 103006.0 Euros
Actividad Fabricación de pernos y productos de tornillería
Fecha de Constitución 22/04/2008
VINCULACIONES DE TEKNIA MONTMELO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEKNIA MONTMELO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garay Cuesta Fernando | Apoderado | 13/11/2012 | 27/07/2018 |
Lazpita Sarriugarte Javier | Apoderado | 16/01/2012 | 27/07/2018 |
Miralles Gonzalez Antonio | Apoderado | 16/01/2012 | 27/07/2018 |
Moreno Ureña Manuel | Apoderado | 16/01/2012 | 27/07/2018 |
Peña Hernandez Jose Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/10/2015 | 27/07/2018 |
Rendon Gomez Juan Antonio | Apoderado | 16/01/2012 | 27/07/2018 |
Moreno Ureña Manuel | Apoderado | 08/03/2010 | 16/01/2012 |
ACTOS BORME DE TEKNIA MONTMELO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5678 , F 59, S 8, H BI 69363, I/A 3 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5678 , F 59, S 8, H BI 69363, I/A 3 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-48
- POLIG PARQUE EMPRESARIAL ABRA INDUSTRIAL - VIAL H (ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5678 , F 59, S 8, H BI 69363, I/A 2 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40546 , F 132, S 8, H B 366885, I/A 7 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-08
- CL COMTE DE MONTEMOLIN,39,POL.IND L'EIXAMPLE (PARETS DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40546 , F 132, S 8, H B 366885, I/A 6 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40546 , F 131, S 8, H B 366885, I/A 5 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 103.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.326,68 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40546 , F 131, S 8, H B 366885, I/A 4 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40546 , F 126, S 8, H B 366885, I/A 3 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40546 , F 126, S 8, H B 366885, I/A 3 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08