TEKHERNIDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Playa de Benicasim, 42
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEKHERNIDA SL
CIF B85956670
Capital Social 18000.0 Euros
Actividad Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Fecha de Constitución 13/05/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TEKHERNIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEKHERNIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez De Arroyabe Amada Ogara | Liquidador | 07/01/2015 | 07/01/2015 |
Fernandez De Arroyabe Amada Ogara | Administrador Unico | 04/04/2013 | 07/01/2015 |
Rodriguez Garcia Sergio | Administrador Unico | 02/06/2010 | 04/04/2013 |
Rodriguez Garcia Enrique | Apoderado | 02/06/2010 | 13/03/2012 |
Rodriguez Garcia Javier | Apoderado | 02/06/2010 | 13/03/2012 |
ACTOS BORME DE TEKHERNIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27823 , F 6, S 8, H M 501410, I/A 8 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27823 , F 6, S 8, H M 501410, I/A 8 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27823 , F 6, S 8, H M 501410, I/A 8 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27823 , F 6, S 8, H M 501410, I/A 8 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
- Otras modificaciones estatutarias: 24. Administración y Representacion.- MODIFICACION DEL ARTICULO 24º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27823 , F 5, S 8, H M 501410, I/A 7 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27823 , F 5, S 8, H M 501410, I/A 6 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27823 , F 5, S 8, H M 501410, I/A 6 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Capital Anterior: | 15.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27823 , F 5, S 8, H M 501410, I/A 5 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27823 , F 4, S 8, H M 501410, I/A 4 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Capital Anterior: | 5.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 15.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 200,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27823 , F 3, S 8, H M 501410, I/A 3 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28