TEKANICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Callejas, 2
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social TEKANICOS SL
CIF B47503891
Capital Social 33066.0 Euros
Actividad Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TEKANICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEKANICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Compañia Española Comercializadora De Oleaginosas | Administrador Mancomunado | 17/01/2013 | 13/01/2015 |
Pirez Linage Julio Ignacio | Liquidador | 13/01/2015 | 13/01/2015 |
Pirez Linage Julio Ignacio | Administrador Mancomunado | 17/01/2013 | 13/01/2015 |
Cisnal Gredilla Luis | Administrador Solidario | 17/01/2013 | |
Pirez Linage Julio Ignacio | Administrador Solidario | 20/11/2012 | 17/01/2013 |
Pirez Fernandez Mario | Administrador Solidario | 20/11/2012 |
ACTOS BORME DE TEKANICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 165, S 8, H VA 14121, I/A 5 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 165, S 8, H VA 14121, I/A 5 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 165, S 8, H VA 14121, I/A 5 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-47
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 165, S 8, H VA 14121, I/A 5 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-47
- Cambio de don Luis Oiz Matilla, por don Luis-Fernando Oiz Jiménez, como representante persona física del administrador mancomunado "Compañía Española Comercializadora de Oleaginosas, S.A."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 164, S 8, H VA 14121, I/A 4 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-47
- d) La gestión y dirección de participaciones en otras entidades, tanto nacionales como extranjeras, mediante la adquisición, tenencia, disfrute, administración, pignoración o enajenación de acciones, títulos o participaciones sociales, parte de Sociedades, Comunidades de Bienes y toda clase de valor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 164, S 8, H VA 14121, I/A 3 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-47
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 164, S 8, H VA 14121, I/A 3 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-47
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.060,00 | Euros |
Capital Actual: | 33.066,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 164, S 8, H VA 14121, I/A 3 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-47
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 164, S 8, H VA 14121, I/A 3 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 164, S 8, H VA 14121, I/A 3 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-47