TEING SOCIETY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Valeria, 88
Código Postal 08185
Municipio Lliçà de Vall
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEING SOCIETY SL
CIF B67539361
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/11/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TEING SOCIETY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEING SOCIETY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Antonin Antonio | Liquidador | 03/02/2023 | 03/02/2023 |
Fernandez Antonin Antonio | Administrador Unico | 27/11/2020 | 03/02/2023 |
Caba Fernandez Maria Remei | Administrador Unico | 03/12/2019 | 27/11/2020 |
ACTOS BORME DE TEING SOCIETY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47138 , F 119, S 8, H B 542397, I/A 3 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47138 , F 119, S 8, H B 542397, I/A 3 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47138 , F 119, S 8, H B 542397, I/A 3 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
- CM DE SANT VALERIA Num.88 (LLISSA DE VALL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47138 , F 118, S 8, H B 542397, I/A 2 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-08
- MODIFICACION DEL CODIGO CNAE DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47138 , F 118, S 8, H B 542397, I/A 2 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47138 , F 118, S 8, H B 542397, I/A 2 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47138 , F 118, S 8, H B 542397, I/A 2 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47138 , F 118, S 8, H B 542397, I/A 1 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-08
Dirección:CL FASTENRATH NUM.63 P.BJ (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:14/11/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL PORMENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y TEXTILES. TURISMO, HOSTELERIA ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47138 , F 118, S 8, H B 542397, I/A 1 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-08