TEIMACA 98 SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social TEIMACA 98 SL
CIF B38524716
Capital Social 34444.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TEIMACA 98 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEIMACA 98 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Llarena Carlos Javier | Administrador Unico | 11/04/2017 | 09/02/2022 |
Delgado Llarena Carlos Javier | Liquidador | 09/02/2022 | 09/02/2022 |
Zardain Arias Carlos | Administrador Unico | 07/03/2011 | 11/04/2017 |
Pujado Viusa Pedro | Apoderado | 12/05/2011 | 08/04/2015 |
Pujado Viusa Pedro | Administrador Unico | 07/03/2011 |
ACTOS BORME DE TEIMACA 98 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 50, S 8, H TF 19231, I/A 15 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 50, S 8, H TF 19231, I/A 15 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 50, S 8, H TF 19231, I/A 15 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 50, S 8, H TF 19231, I/A 15 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-38
Capital Anterior: | 131.018,00 | Euros |
Disminución de capital | 96.574,00 | Euros |
Capital Actual: | 34.444,00 | Euros |
Porcentaje: | 73,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 50, S 8, H TF 19231, I/A 14 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 50, S 8, H TF 19231, I/A 13 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 50, S 8, H TF 19231, I/A 13 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 50, S 8, H TF 19231, I/A 12 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 49, S 8, H TF 19231, I/A 11 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-38