TEIGAR GESTION HOSTELERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua San Francisco, 56
Código Postal 15401
Municipio Ferrol
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEIGAR GESTION HOSTELERA SL
CIF B70507983
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 07/12/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TEIGAR GESTION HOSTELERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEIGAR GESTION HOSTELERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dapena Teijeiro Oscar- Luis | Liquidador Solidario | 21/01/2019 | 21/01/2019 |
Dapena Teijeiro Oscar- Luis | Administrador Solidario | 16/01/2017 | 21/01/2019 |
Garcia Taboada Maria Ester | Liquidador Solidario | 21/01/2019 | 21/01/2019 |
Garcia Taboada Maria Ester | Administrador Solidario | 16/01/2017 | 21/01/2019 |
ACTOS BORME DE TEIGAR GESTION HOSTELERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3605 , F 165, S 8, H C 55453, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3605 , F 165, S 8, H C 55453, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3605 , F 165, S 8, H C 55453, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-15
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3605 , F 165, S 8, H C 55453, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3605 , F 165, S 8, H C 55453, I/A 1 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-15
Dirección:C/ SAN FRANCISCO 56 BAJO (FERROL)
Comienzo de operaciones:07/12/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Lo constituye los servicios de restauración y hostelería prestados en establecimientos; restaurantes y puestos de comidas y establecimientos de bebidas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3605 , F 165, S 8, H C 55453, I/A 1 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-15