TEIDE RADIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Salamanca, 5
Código Postal 38006
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEIDE RADIO SL
CIF B76601335
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 27/02/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario DIFUSORA DE TENERIFE SA
VINCULACIONES DE TEIDE RADIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEIDE RADIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIFUSORA DE TENERIFE SA | Socio Unico | 23/04/2013 | 12/01/2017 |
Fernandez Diaz Lucas Valentin | Administrador Unico | 15/07/2015 | 12/01/2017 |
Fernandez Diaz Lucas Valentin | Liquidador | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
Bacallado Cabrera Elias-jorge | Administrador Solidario | 23/04/2013 | 15/07/2015 |
Bacallado Hernandez Elias | Administrador Solidario | 23/04/2013 | 15/07/2015 |
ACTOS BORME DE TEIDE RADIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 168, S 8, H TF 51771, I/A 3 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 168, S 8, H TF 51771, I/A 3 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 168, S 8, H TF 51771, I/A 3 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 168, S 8, H TF 51771, I/A 3 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 168, S 8, H TF 51771, I/A 2 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 168, S 8, H TF 51771, I/A 2 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 168, S 8, H TF 51771, I/A 2 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 166, S 8, H TF 51771, I/A 1 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 166, S 8, H TF 51771, I/A 1 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-38
Dirección:C/ SALAMANCA 5 (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Comienzo de operaciones:27/02/13
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto: a) La promoción, planeamiento y ejecución, por cuenta propia o ajena, directamente o a través de terceros, de toda clase de proyectos, negocios o empresas de medios de comunicación. b) La prestación y explotación de servicios de radiodifusión sonora por ondas métricas c
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 166, S 8, H TF 51771, I/A 1 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-38