TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/03/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ahlers Carrillo Daniel Alexander | Consejero | 23/04/2015 | 21/10/2022 |
Ahlers Carrillo Daniel Alexander | Apoderado | 23/04/2015 | 21/10/2022 |
Ahlers Carrillo Jacob | Secretario | 23/04/2015 | 21/10/2022 |
Ahlers Carrillo Jacob | Consejero | 23/04/2015 | 21/10/2022 |
Ahlers Carrillo Jacob | Apoderado | 23/04/2015 | 21/10/2022 |
Ahlers Carrillo Jorge Walter | Consejero | 23/04/2015 | 21/10/2022 |
Ahlers Carrillo Jorge Walter | Apoderado | 23/04/2015 | 21/10/2022 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 16/10/2017 | 21/10/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 23/04/2015 | 21/10/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 23/04/2015 | 21/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33266 , F 93, S 8, H M 598667, I/A 8 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33266 , F 93, S 8, H M 598667, I/A 8 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33266 , F 93, S 8, H M 598667, I/A 8 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Auditor
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33266 , F 93, S 8, H M 598667, I/A 8 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33266 , F 93, S 8, H M 598667, I/A 7 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33266 , F 92, S 8, H M 598667, I/A 6 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33266 , F 92, S 8, H M 598667, I/A 5 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33266 , F 91, S 8, H M 598667, I/A 4 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1º Y 9º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33266 , F 91, S 8, H M 598667, I/A 3 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33266 , F 91, S 8, H M 598667, I/A 3 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28