TEGIS SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TEGIS SL
CIF B28060275
Capital Social 788410.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- TEGIS SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Tous Godia Rafael
Propietario Diagonal 477 Lsu
VINCULACIONES DE TEGIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEGIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diagonal 477 Lsu | Socio Unico | 19/11/2018 | 04/03/2019 |
Tous Godia Rafael | Administrador Unico | 29/06/2018 | 04/03/2019 |
Gil Peña German | Administrador Unico | 17/12/2010 | 29/06/2018 |
Gil Peña Maria Eloisa | Apoderado | 09/02/2011 | 29/06/2018 |
ACTOS BORME DE TEGIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 214, S 8, H M 40579, I/A 18 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 214, S 8, H M 40579, I/A 18 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
- CANCELADOS TODOS LOS ASIENTOS DE ESTA SOCIEDAD AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DENOMINADA "DIAGONAL 477 SL", INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA AL FOLIO 82 DEL TOMO 37.455, HOJA B-299.707
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 214, S 8, H M 40579, I/A 18 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 214, S 8, H M 40579, I/A 17 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 113, S 8, H M 40579, I/A 16 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 113, S 8, H M 40579, I/A 15 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 113, S 8, H M 40579, I/A 14 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 113, S 8, H M 40579, I/A 14 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-133-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 112, S 8, H M 40579, I/A 13 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28