TEFICON ASESORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ronda de Higuerillas, 2
Código Postal 10600
Municipio Plasencia
Provincia Cáceres
Razón Social TEFICON ASESORIA SL
CIF B10136455
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TEFICON ASESORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEFICON ASESORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Martin Alvaro | Administrador Unico | 01/07/2020 | 10/02/2021 |
Gabriel Carrasco Santiago | Liquidador | 10/02/2021 | 10/02/2021 |
Iglesias Ventura Jose Pedro | Administrador Unico | 02/04/2014 | 01/07/2020 |
Andrade Gonzalez Marcelino | Presidente | 02/04/2014 | |
Andrade Gonzalez Marcelino | Consejero | 02/04/2014 | |
Hurtado Garcia Raquel Maria | Consejero | 02/04/2014 | |
Muñoz Sanchez Jose Luis | Secretario | 02/04/2014 | |
Muñoz Sanchez Jose Luis | Consejero | 02/04/2014 | |
Prieto Vicente Rocio | Consejero Delegado | 15/09/2009 | 02/04/2014 |
Prieto Vicente Rocio | Consejero | 02/04/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TEFICON ASESORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443, L 271, F 101, S 8, H CC 731, I/A 14 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443, L 271, F 101, S 8, H CC 731, I/A 14 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443, L 271, F 101, S 8, H CC 731, I/A 14 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443, L 271, F 101, S 8, H CC 731, I/A 14 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443, L 271, F 101, S 8, H CC 731, I/A 13 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443, L 271, F 101, S 8, H CC 731, I/A 13 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-10
- Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoria fiscal. El asesoramiento, getión de asuntos ficales, laborales, contables, administrativos. Siendo el CNAE de su actividad principal 6920
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443, L 271, F 101, S 8, H CC 731, I/A 12 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-10
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443, L 271, F 100, S 8, H CC 731, I/A 11 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443, L 271, F 100, S 8, H CC 731, I/A 11 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-10
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443, L 271, F 100, S 8, H CC 731, I/A 11 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-10