TEDEXPERT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Los Dionisios, 5
Código Postal 38390
Municipio Santa Úrsula
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social TEDEXPERT SL
CIF B38994992
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
Fecha de Constitución 07/10/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Bosch Karl Heinz
VINCULACIONES DE TEDEXPERT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEDEXPERT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bosch Karl Heinz | Liquidador | 27/01/2021 | 27/01/2021 |
Bosch Karl Heinz | Administrador Mancomunado | 02/07/2012 | 27/01/2021 |
Bosch Karl Heinz | Socio Unico | 15/10/2009 | 27/01/2021 |
Bosch Karl Heinz | Apoderado | 02/07/2012 | 27/01/2021 |
Wallmeier Sarah | Administrador Mancomunado | 02/07/2012 | 27/01/2021 |
Wallmeier Sarah | Apoderado | 24/05/2010 | 27/01/2021 |
Bosch Karl Heinz | Administrador Unico | 15/10/2009 | 02/07/2012 |
ACTOS BORME DE TEDEXPERT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 69, S 8, H TF 46446, I/A 9 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 69, S 8, H TF 46446, I/A 9 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 69, S 8, H TF 46446, I/A 9 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-38
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 69, S 8, H TF 46446, I/A 9 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-38
- 1.- Proceso de datos, hosting y otras actividades relacionadas NACE Rev.2 63.11 (Ant. Rev.1.1 72.30) (Código CNAE actividad principal: 6311-Proceso de datos, posting y otras actividades relacionadas). 2 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas NACE Rev.2 72.19 (A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 68, S 8, H TF 46446, I/A 8 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-38
- Que por error se consignó la fecha del acuerdo y del nombramiento el día 14 de mayo de 2012, cuando la fecha correcta es el 1 de mayo de 2012.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 67, S 8, H TF 46446, I/A 5 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2013-109-38
- Otras modificaciones estatutarias: 28. Administración y Representacion.-Retribución de los Administradores: El cargo de Administrador Mancomunado que viene ejerciendo el Sr. Bosch será remunerado. Dicha remuneración que será igual al treinta y cinco por ciento (35%) del importe bruto del salario base que se halle asignado a la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 68, S 8, H TF 46446, I/A 7 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 67, S 8, H TF 46446, I/A 6 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 67, S 8, H TF 46446, I/A 5 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114 , F 67, S 8, H TF 46446, I/A 5 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38