TECSILUB GESTION Y CONSULTORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Olmo, 17
Código Postal 50003
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social TECSILUB GESTION Y CONSULTORIA SL
CIF B99444853
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 09/07/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TECSILUB GESTION Y CONSULTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECSILUB GESTION Y CONSULTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Almenara Tortosa Eva Maria | Administrador Unico | 29/08/2017 | 01/06/2021 |
Almenara Tortosa Eva Maria | Liquidador | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
Almenara Tortosa Eva Maria | Administrador Solidario | 22/07/2015 | 29/08/2017 |
Almenara Tortosa Ricardo | Administrador Solidario | 22/07/2015 | 29/08/2017 |
ACTOS BORME DE TECSILUB GESTION Y CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 146, S 8, H Z 58599, I/A 4 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-50
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 146, S 8, H Z 58599, I/A 4 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 146, S 8, H Z 58599, I/A 4 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 146, S 8, H Z 58599, I/A 4 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 146, S 8, H Z 58599, I/A 3 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 146, S 8, H Z 58599, I/A 3 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 146, S 8, H Z 58599, I/A 3 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-50
- La Sociedad tiene por objeto: La consultoría, asesoría y gestión comercial en proyectos e instalaciones de ingeniería general. La compra-venta y fabricación de equipos y sistemas industriales, así como componentes y repuestos para dichos equipos y sistemas. La prestación de servicios de instalación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 146, S 8, H Z 58599, I/A 2 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-50
- C/ OLMO 17 1º D - BARRIO DE CASETAS (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 146, S 8, H Z 58599, I/A 2 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 145, S 8, H Z 58599, I/A 1 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-50