TECNY-FARMA SA - EXTINGUIDA
Provincia Burgos
Razón Social TECNY-FARMA SA
CIF A09033044
Página Web www.tecnyfarma.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario FINPHARMA SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TECNY-FARMA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNY-FARMA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELINMO SL | Consejero | 02/08/2011 | 25/10/2012 |
FINPHARMA SA | Socio Unico | 25/10/2012 | 25/10/2012 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 27/12/2010 | 25/10/2012 |
Madeleine Hecq Maite | Secretario | 02/08/2011 | 25/10/2012 |
Adrian Gutierrez Miguel Angel | Secretario | 02/08/2011 | |
Adrian Gutierrez Miguel Angel | Consejero | 02/08/2011 |
ACTOS BORME DE TECNY-FARMA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586, L 377, F 37, S 8, H BU 2981, I/A 43 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-09
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586, L 377, F 37, S 8, H BU 2981, I/A 43 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-09
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586, L 377, F 37, S 8, H BU 2981, I/A 43 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-09
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586, L 377, F 37, S 8, H BU 2981, I/A 43 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-09
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (29/05/2012)
CVE: BORME-B-2012-106-09
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586, L 377, F 37, S 8, H BU 2981, I/A 42 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-09
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586, L 377, F 37, S 8, H BU 2981, I/A 41 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-215-09
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586, L 377, F 35, S 8, H BU 2981, I/A 40 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-09
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586, L 377, F 35, S 8, H BU 2981, I/A 40 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-09