TECNOQUARK AERO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ramon Farguell, 54
Código Postal 08243
Municipio Manresa
Provincia Barcelona
Razón Social TECNOQUARK AERO SL
CIF B85151454
Capital Social 603006.0 Euros
Actividad Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.
Fecha de Constitución 06/06/2007
Nombres Anteriores
- REX CONSULTING SERVICES SL
- TECNOQUARK TRADE SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Soler Miralles Carlos
VINCULACIONES DE TECNOQUARK AERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOQUARK AERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gali Rogent Joaquin | REPR.143 RRM | 19/06/2017 | 09/12/2020 |
Mauri Roca Manel | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/02/2016 | 09/12/2020 |
Mauri Roca Manel | Consejero | 13/01/2017 | 09/12/2020 |
NEW TECHNICAL BUSINESS SL | Consejero | 19/06/2017 | 09/12/2020 |
Soler Miralles Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/02/2016 | 09/12/2020 |
Soler Miralles Carlos | Presidente | 13/01/2017 | 09/12/2020 |
Soler Miralles Carlos | Consejero | 13/01/2017 | 09/12/2020 |
Condomines Concellon Javier | Secretario No Consejero | 19/06/2017 | 06/10/2017 |
Rafols Ferrer Jose Maria | Consejero | 13/01/2017 | 09/08/2017 |
Mauri Roca Manel | Secretario | 13/01/2017 | 19/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TECNOQUARK AERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40775 , F 57, S 8, H B 374683, I/A 14 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1430/2020, AUTO FIRME DE FECHA 01/10/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40775 , F 57, S 8, H B 374683, I/A 14 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-08
- ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40775 , F 57, S 8, H B 374683, I/A A (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40775 , F 57, S 8, H B 374683, I/A 13 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40775 , F 57, S 8, H B 374683, I/A 12 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-08
Consejero
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40775 , F 56, S 8, H B 374683, I/A 11 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40775 , F 56, S 8, H B 374683, I/A 11 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40775 , F 56, S 8, H B 374683, I/A 10 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40775 , F 56, S 8, H B 374683, I/A 10 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40775 , F 55, S 8, H B 374683, I/A 9 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-08