TECNOMAPE SERVEIS ENERGETICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Industria, 14
Código Postal 25400
Municipio Les Borges Blanques
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECNOMAPE SERVEIS ENERGETICS SL
CIF B25703067
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 27/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TECNOMAPE SERVEIS ENERGETICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOMAPE SERVEIS ENERGETICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mases Pelegri Albert | Apoderado | 01/08/2011 | 07/01/2013 |
Pelegri Mateu Teresita | Administrador Unico | 26/02/2010 | 07/01/2013 |
Pelegri Mateu Teresita | Liquidador | 07/01/2013 | 07/01/2013 |
ACTOS BORME DE TECNOMAPE SERVEIS ENERGETICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 53, S 8, H L 24329, I/A 3 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 53, S 8, H L 24329, I/A 3 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 53, S 8, H L 24329, I/A 3 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 53, S 8, H L 24329, I/A 3 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 53, S 8, H L 24329, I/A 3 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 50, S 8, H L 24329, I/A 2 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 45, S 8, H L 24329, I/A 1 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-25
Dirección:C/ INDUSTRIA 14 (BORGES BLANQUES (LES))
Comienzo de operaciones:27/01/10
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:- La fabricación, montaje y venta de material para la instalación de parques eólicos, fotovoltaicos e instalaciones de energía solar térmica, undemotriz, maremotriz, biomasa, geotérmia, hidráulica, biogas y biocombustibles. - Investigación, desarrollo y producción de energías alternativas. - Instala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 45, S 8, H L 24329, I/A 1 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-25