TECNOLOGIAS VIARIAS AVANZADAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Lugo, 82
Código Postal 33401
Municipio Avilés
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECNOLOGIAS VIARIAS AVANZADAS SL
CIF B74042136
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Propietario CANIVELL COMBUSTIBLES SL
VINCULACIONES DE TECNOLOGIAS VIARIAS AVANZADAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOLOGIAS VIARIAS AVANZADAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARINVER 2000 SL | Administrador Unico | 04/05/2009 | 30/12/2009 |
CANIVELL COMBUSTIBLES SL | Socio Unico | 04/05/2009 | 30/12/2009 |
Martin Suarez Antonio Alfredo | Secretario | 04/05/2009 | |
Martin Suarez Antonio Alfredo | Consejero | 04/05/2009 | |
Pisa Menendez Pedro | Presidente | 04/05/2009 | |
Pisa Menendez Pedro | Consejero | 04/05/2009 | |
Ruiz Fernandez Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 04/05/2009 | |
Ruiz Fernandez Juan | Consejero | 04/05/2009 | |
Salvador Garcia Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 04/05/2009 | |
Salvador Garcia Manuel | Consejero | 04/05/2009 |
ACTOS BORME DE TECNOLOGIAS VIARIAS AVANZADAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2992 , F 49, S 8, H AS 26994, I/A 3 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2992 , F 49, S 8, H AS 26994, I/A 3 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2992 , F 49, S 8, H AS 26994, I/A 3 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-93-33
- AVDA DE LUGO,82 (AVILES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2992 , F 49, S 8, H AS 26994, I/A 2 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-33
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 1. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2992 , F 49, S 8, H AS 26994, I/A 2 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2992 , F 49, S 8, H AS 26994, I/A 2 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-33
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2992 , F 49, S 8, H AS 26994, I/A 2 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2992 , F 49, S 8, H AS 26994, I/A 2 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-33