TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA EL OCIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL GRAN CAPITAN, 2-4,1 P,DESPACHO 103 ED.NEXUS
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA EL OCIO SL
CIF B65748303
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 28/02/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA EL OCIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA EL OCIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIMNE TECNOLOGIA SA | Liquidador | 10/06/2021 | 10/06/2021 |
CIMNE TECNOLOGIA SA | Administrador Unico | 03/04/2018 | 10/06/2021 |
Marcipar Schenquer Javier | REPR.143 RRM | 10/06/2021 | 10/06/2021 |
Marcipar Schenquer Javier | REPR.143 RRM | 14/05/2018 | 10/06/2021 |
Viciana Lopez Maria Angeles | REPR.143 RRM | 03/04/2018 | 14/05/2018 |
Viciana Lopez Maria Angeles | Administrador Unico | 29/03/2012 | 03/04/2018 |
ACTOS BORME DE TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA EL OCIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43105 , F 4, S 8, H B 421976, I/A 5 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43105 , F 4, S 8, H B 421976, I/A 5 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43105 , F 4, S 8, H B 421976, I/A 5 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43105 , F 3, S 8, H B 421976, I/A 4 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43105 , F 3, S 8, H B 421976, I/A 4 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43105 , F 3, S 8, H B 421976, I/A 3 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43105 , F 3, S 8, H B 421976, I/A 3 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Capital Anterior: | 213.003,00 | Euros |
Disminución de capital | 210.003,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43105 , F 2, S 8, H B 421976, I/A 2 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 210.003,00 | Euros |
Capital Actual: | 213.003,00 | Euros |
Porcentaje: | 7.000,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43105 , F 2, S 8, H B 421976, I/A 2 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO CIMNE TECNOLOGIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43105 , F 1, S 8, H B 421976, I/A 1 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-08