TECNOLOGIA Y CALIDAD DE SOFTWARE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ulises, 97
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECNOLOGIA Y CALIDAD DE SOFTWARE SA
CIF A81114753
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario EFRON CONSULTING SL
VINCULACIONES DE TECNOLOGIA Y CALIDAD DE SOFTWARE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOLOGIA Y CALIDAD DE SOFTWARE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abad Mochales Alicia | Apoderado | 01/04/2011 | 30/09/2011 |
ATAMARAL SA | Administrador Mancomunado | 30/03/2011 | 30/09/2011 |
Benesiu Santamaria Juan Carlos | Apoderado | 01/04/2011 | 30/09/2011 |
Clarke Luis Alexander | Apoderado | 01/04/2011 | 30/09/2011 |
EFRON CONSULTING SL | Socio Unico | 31/03/2011 | 30/09/2011 |
Fernandez Valmayor Adolfo | Apoderado | 01/04/2011 | 30/09/2011 |
Herrero Ugarte Fernando Javier | Administrador Mancomunado | 30/03/2011 | 30/09/2011 |
Herrero Ugarte Fernando Javier | Apoderado | 01/04/2011 | 30/09/2011 |
Israel Garzon Jacobo | Representante | 30/03/2011 | 30/09/2011 |
Israel Garzon Jacobo | Apoderado | 01/04/2011 | 30/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TECNOLOGIA Y CALIDAD DE SOFTWARE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9228 , F 84, S 8, H M 148466, I/A 10 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9228 , F 84, S 8, H M 148466, I/A 10 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9228 , F 84, S 8, H M 148466, I/A 10 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9228 , F 83, S 8, H M 148466, I/A 9 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9228 , F 82, S 8, H M 148466, I/A 8 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9228 , F 82, S 8, H M 148466, I/A 7 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-28
- C/ ULISES 97 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9228 , F 81, S 8, H M 148466, I/A 6 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: Suprimido el articulo 30 y modificados los articulos 16, 25 y 28 de los Estatutos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9228 , F 81, S 8, H M 148466, I/A 6 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9228 , F 81, S 8, H M 148466, I/A 6 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9228 , F 81, S 8, H M 148466, I/A 6 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-28