TECNOLOGIA SOFTWARE E INTEGRACION DE SISTEMAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Cami de Corbins, 6
Código Postal 25005
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social TECNOLOGIA SOFTWARE E INTEGRACION DE SISTEMAS SL
CIF B25588443
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 11/10/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TECNOLOGIA SOFTWARE E INTEGRACION DE SISTEMAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOLOGIA SOFTWARE E INTEGRACION DE SISTEMAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODEOSCOPIC SA | Administrador Unico | 05/12/2019 | 15/03/2022 |
CODEOSCOPIC SA | Socio Unico | 05/12/2019 | 15/03/2022 |
Maya Sanchez Pablo Nemesio | Apoderado | 05/12/2019 | 15/03/2022 |
Maya Sanchez Pablo Nemesio | Administrador Unico | 04/04/2013 | 05/12/2019 |
Maya Sanchez Pablo Nemesio | Administrador Solidario | 04/04/2013 | |
Muñoz Lopez Jose Manuel | Administrador Solidario | 04/04/2013 |
ACTOS BORME DE TECNOLOGIA SOFTWARE E INTEGRACION DE SISTEMAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 150, S 8, H L 18646, I/A 5 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-25
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 150, S 8, H L 18646, I/A 5 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 150, S 8, H L 18646, I/A 5 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 150, S 8, H L 18646, I/A 5 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 150, S 8, H L 18646, I/A 5 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-25
- CIERRE PROVISIONAL de la Hoja correspondiente a la Sociedad por el plazo de seis meses, de conformidad con el artículo 231 del RRM, como consecuencia de la fusión por absorción de la misma por la entidad "CODEOSCOPIC, S.A.", como Sociedad absorbente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 150, S 8, H L 18646, I/A 4 n (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 149, S 8, H L 18646, I/A 4 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 148, S 8, H L 18646, I/A 3 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 148, S 8, H L 18646, I/A 3 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 148, S 8, H L 18646, I/A 3 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-25