TECNOLOGIA MINORISTA DEL PETROLEO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Jose, 9
Código Postal 39003
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECNOLOGIA MINORISTA DEL PETROLEO SL
CIF B39785019
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/07/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cubo Torres Jose Antonio
VINCULACIONES DE TECNOLOGIA MINORISTA DEL PETROLEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOLOGIA MINORISTA DEL PETROLEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cubo Torres Jose Antonio | Socio Unico | 17/03/2014 | 09/05/2014 |
Cubo Torres Jose Antonio | Administrador Unico | 17/03/2014 | 09/05/2014 |
Cubo Torres Jose Antonio | Liquidador Unico | 09/05/2014 | 09/05/2014 |
Amorrortu De Mesones Ramiro-jose | Administrador Solidario | 31/07/2013 | 17/03/2014 |
Cubo Torres Jose Antonio | Administrador Solidario | 31/07/2013 | 17/03/2014 |
Merino Avila Pablo Antonio | Administrador Solidario | 31/07/2013 | 17/03/2014 |
ACTOS BORME DE TECNOLOGIA MINORISTA DEL PETROLEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 162, S 8, H S 28310, I/A 3 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 162, S 8, H S 28310, I/A 3 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 162, S 8, H S 28310, I/A 3 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 162, S 8, H S 28310, I/A 3 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 162, S 8, H S 28310, I/A 3 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 161, S 8, H S 28310, I/A 2 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 161, S 8, H S 28310, I/A 2 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 161, S 8, H S 28310, I/A 2 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 161, S 8, H S 28310, I/A 2 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 161, S 8, H S 28310, I/A 1 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-39