TECNOLOGIA DE CONTROL SOLAR ESPAÑA HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Forjadores, 12
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECNOLOGIA DE CONTROL SOLAR ESPAÑA HOLDING SL
CIF B84536358
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 16/12/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TECNOLOGIA DE CONTROL SOLAR ESPAÑA HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOLOGIA DE CONTROL SOLAR ESPAÑA HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andrada-wanderwilde Borrajo Alfonso Carlos | Apoderado Solidario | 20/11/2014 | 24/10/2022 |
Hoek Jasper Harmen | Administrador Solidario | 01/04/2019 | 24/10/2022 |
Marsman Herman Jan Arend | Administrador Solidario | 31/03/2017 | 24/10/2022 |
Martinez Vazquez Jose Luis | Apoderado Solidario | 13/10/2020 | 24/10/2022 |
Blazquez Fernandez Maria | Apoderado | 30/07/2014 | 13/10/2020 |
Pickles Raymond | Administrador Solidario | 31/03/2017 | 01/04/2019 |
Andrada-vanderwilde Borrajo Alfonso Carlos | Apoderado | 11/09/2015 | 22/11/2017 |
Ambachtsheer Bas Jan | Administrador Solidario | 09/04/2014 | 31/03/2017 |
Arend Marsman Herman Jan | Administrador Solidario | 30/07/2014 | 31/03/2017 |
De Jong Jan | Administrador Solidario | 30/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TECNOLOGIA DE CONTROL SOLAR ESPAÑA HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22067 , F 215, S 8, H M 393592, I/A 16 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22067 , F 215, S 8, H M 393592, I/A 16 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22067 , F 213, S 8, H M 393592, I/A 15 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22067 , F 213, S 8, H M 393592, I/A 15 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22067 , F 213, S 8, H M 393592, I/A 14 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22067 , F 213, S 8, H M 393592, I/A 14 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22067 , F 213, S 8, H M 393592, I/A 13 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22067 , F 39, S 8, H M 393592, I/A 12 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22067 , F 39, S 8, H M 393592, I/A 12 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22067 , F 38, S 8, H M 393592, I/A 11 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-28