TECNOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cobalt, 13
Código Postal 08907
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social TECNOLAR SL
CIF B58587049
Actividad Fabricación de cerraduras y herrajes
VINCULACIONES DE TECNOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFA FORENSIS SLP | Administrador Concursal | 27/02/2014 | 03/08/2016 |
Cecilia Vallejo Montserrat | REP.ADM.CONC | 27/02/2014 | 03/08/2016 |
Arteaga Roda Vicente | Administrador | 08/01/2015 |
ACTOS BORME DE TECNOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23396 , F 126, S 8, H B 52263, I/A 9 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 879/2013, AUTO FIRME DE FECHA 08/07/2016, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23396 , F 126, S 8, H B 52263, I/A 9 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23396 , F 126, S 8, H B 52263, I/A 8 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 879/2013, RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 11/06/2014 Y 21/10/2014, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23396 , F 126, S 8, H B 52263, I/A 8 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23396 , F 126, S 8, H B 52263, I/A 8 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 879/2013, AUTO FIRME DE FECHA 30/12/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23396 , F 124, S 8, H B 52263, I/A 7 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23396 , F 124, S 8, H B 52263, I/A 7 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08