TECNOFINGERS SL - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social TECNOFINGERS SL
CIF B97796403
Capital Social 150598.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Nombres Anteriores
- DEVICES SEALING DUCTS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Pelaez Catala Pedro David
Propietario ROKNA AND WERDO SL
VINCULACIONES DE TECNOFINGERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOFINGERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcaide Andujar Manuel | Apoderado | 03/10/2014 | 22/12/2021 |
Pelaez Catala Pedro David | Apoderado | 02/03/2015 | 22/12/2021 |
Pelaez Catala Pedro David | Administrador Unico | 03/11/2015 | 22/12/2021 |
ROKNA AND WERDO SL | Socio Unico | 08/07/2020 | 22/12/2021 |
Milan Uralde Francisco Jose | Administrador Unico | 02/03/2015 | 03/11/2015 |
Milan Uralde Francisco Jose | Administrador Solidario | 10/01/2014 | 02/03/2015 |
Pelaez Catala Pedro David | Administrador Solidario | 10/01/2014 | 02/03/2015 |
Chacon Marin Francisco | Administrador Solidario | 10/01/2014 | |
De La Concha Venero Pedro | Administrador Solidario | 10/01/2014 |
ACTOS BORME DE TECNOFINGERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8521, L 5810, F 91, S 8, H V 116286, I/A 10 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-46
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8521, L 5810, F 91, S 8, H V 116286, I/A 10 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TECNOFINGERS SL
Nif:B97796403
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA
Juez / Ponente:EDUARDO PASTOR MARTINEZ
Fecha de Resolución:10/09/2021
Número Procedimiento Concursal:000500/2021
Datos Registrales:
Tomo:
8521
Libro:
5810
Folio:
91
Hoja:
8-116286
Inscripción:
10
Fecha Inscripción22/12/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8521, L 5810, F 91, S 8, H V 116286, I/A 10 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TECNOFINGERS SL
Nif:B97796403
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA
Juez / Ponente:EDUARDO PASTOR MARTINEZ
Parte Dispositiva:
Se declara en estado de Concurso Voluntario a la mercantil de esta hoja. Y la Conclusión del Concurso por insuficiencia de masa activa con la que atender el pago de los créditos contra la masa. Se acuerda la disolución y la extinción de la.personalidad jurídica de la sociedad con la consiguiente can
Fecha de Resolución:10/09/2021
Número Procedimiento Concursal:000500/2021
Datos Registrales:
Tomo:
8521
Libro:
5810
Folio:
91
Hoja:
8-116286
Inscripción:
10
Fecha Inscripción22/12/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8521, L 5810, F 91, S 8, H V 116286, I/A 10 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TECNOFINGERS SL
Nif:B97796403
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA
Juez / Ponente:EDUARDO PASTOR MARTINEZ
Parte Dispositiva:
Se declara en estado de Concurso Voluntario a la mercantil de esta hoja. Y la Conclusión del Concurso por insuficiencia de masa activa con la que atender el pago de los créditos contra la masa. Se acuerda la disolución y la extinción de la.personalidad jurídica de la sociedad con la consiguiente can
Fecha de Resolución:10/09/2021
Número Procedimiento Concursal:000500/2021
Datos Registrales:
Tomo:
8521
Libro:
5810
Folio:
91
Hoja:
8-116286
Inscripción:
10
Fecha Inscripción22/12/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8521, L 5810, F 91, S 8, H V 116286, I/A 10 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-46
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 147.498,00 | Euros |
Capital Actual: | 150.598,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.758,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8521, L 5810, F 90, S 8, H V 116286, I/A 9 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8521, L 5810, F 90, S 8, H V 116286, I/A 8 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8521, L 5810, F 90, S 8, H V 116286, I/A 7 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8521, L 5810, F 90, S 8, H V 116286, I/A 7 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8521, L 5810, F 89, S 8, H V 116286, I/A 6 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-46