TECNODELOS SOLAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social TECNODELOS SOLAR SL
CIF B99061681
Capital Social 109000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 27/05/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TECNODELOS SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNODELOS SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Arrondo Agustin | Administrador Solidario | 17/02/2012 | 16/05/2017 |
Perez Arrondo Agustin | Liquidador Solidario | 16/05/2017 | 16/05/2017 |
Supervia San Nicolas Maria-aranzazu | Administrador Solidario | 17/02/2012 | 16/05/2017 |
Supervia San Nicolas Maria-aranzazu | Liquidador Solidario | 16/05/2017 | 16/05/2017 |
Perez Arrondo Agustin | Administrador Unico | 12/03/2009 | 17/02/2012 |
Perez Arrondo Agustin | Administrador Solidario | 12/03/2009 | |
Perez Arrondo Carlos Lazaro | Administrador Solidario | 12/03/2009 |
ACTOS BORME DE TECNODELOS SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 69, S 8, H Z 38544, I/A 6 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 69, S 8, H Z 38544, I/A 6 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-50
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 69, S 8, H Z 38544, I/A 6 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 69, S 8, H Z 38544, I/A 6 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 69, S 8, H Z 38544, I/A A C (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 69, S 8, H Z 38544, I/A A b (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-50
- Se declara FALLIDO el crédito contra la sociedad mediante acuerdo de fecha 17 de junio de 2013
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 69, S 8, H Z 38544, I/A A (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 69, S 8, H Z 38544, I/A 5 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 69, S 8, H Z 38544, I/A 5 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 69, S 8, H Z 38544, I/A 5 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-50