TECNOCOMPOSITE INSULAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Agüimes
Provincia Las Palmas
Razón Social TECNOCOMPOSITE INSULAR SL
CIF B35866987
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Fecha de Constitución 02/09/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TECNOCOMPOSITE INSULAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOCOMPOSITE INSULAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roma Balseiros Alberto | Administrador Solidario | 27/09/2018 | 09/03/2021 |
Roma Balseiros Alberto | Liquidador Solidario | 09/03/2021 | 09/03/2021 |
Roma Osorio Santiago | Administrador Solidario | 27/09/2018 | 09/03/2021 |
Roma Osorio Santiago | Liquidador Solidario | 09/03/2021 | 09/03/2021 |
Roma Osorio Santiago | Administrador Unico | 03/01/2013 | 27/09/2018 |
Roma Osorio Santiago | Administrador Solidario | 03/01/2013 | |
Viera Aguero Maritza | Administrador Solidario | 03/01/2013 |
ACTOS BORME DE TECNOCOMPOSITE INSULAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 105, S 8, H GC 35366, I/A 5 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 105, S 8, H GC 35366, I/A 5 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-35
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 105, S 8, H GC 35366, I/A 5 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 105, S 8, H GC 35366, I/A 5 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-35
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 104, S 8, H GC 35366, I/A 4 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 104, S 8, H GC 35366, I/A 4 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 104, S 8, H GC 35366, I/A 4 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 104, S 8, H GC 35366, I/A 3 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 104, S 8, H GC 35366, I/A 3 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 104, S 8, H GC 35366, I/A 3 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-35