TECNOCOM TELEFONIA Y REDES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Yuste, 45
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TECNOCOM TELEFONIA Y REDES SL
CIF B82538687
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 13/01/2000
Página Web www.tecnocom.es
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TECNOCOM TELEFONIA Y REDES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOCOM TELEFONIA Y REDES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Conde Maria Teresa | Apoderado Solidario | 20/07/2016 | 04/10/2018 |
Arnau Moral Maria Alegria | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2017 | 04/10/2018 |
Berriatua Arjona Miguel Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2017 | 04/10/2018 |
Cabello Chacon Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2017 | 04/10/2018 |
Cesteros Salvador Elena | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2017 | 04/10/2018 |
Coiradas Martin Jose Daniel | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/07/2017 | 04/10/2018 |
Correro Molero Marta Barbara | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2017 | 04/10/2018 |
De Cossio Sandoval Rafael Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2017 | 04/10/2018 |
De La Casa Ferrero Lara | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2017 | 04/10/2018 |
De La Cruz Martinez Virginia | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2017 | 04/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TECNOCOM TELEFONIA Y REDES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25623 , F 200, S 8, H M 248481, I/A 81 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25623 , F 200, S 8, H M 248481, I/A 81 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25623 , F 199, S 8, H M 248481, I/A 80 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25623 , F 199, S 8, H M 248481, I/A 79 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25623 , F 199, S 8, H M 248481, I/A 78 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25623 , F 199, S 8, H M 248481, I/A 77 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25623 , F 199, S 8, H M 248481, I/A 77 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25623 , F 198, S 8, H M 248481, I/A 76 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-28
- Revocado los poderes conferidos a favor de Doña Beatriz Sardinero Bujalance mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid Dona Ana Fernández-Tresguerres García el día 21 de diciembre de 2016 con el número 2345 de su protocolo que motivó la inscripción 64ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25623 , F 198, S 8, H M 248481, I/A 75 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25623 , F 198, S 8, H M 248481, I/A 75 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28