TECNOCOM NORTE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Madariaga, 1
Código Postal 48014
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social TECNOCOM NORTE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA SL
CIF B95058566
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Propietario Tecnocom Telecomunicaciones Y Energia Sociedad Ano
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TECNOCOM NORTE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOCOM NORTE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 02/12/2009 | 21/11/2012 |
Fierro Martin Monica | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/12/2008 | 21/11/2012 |
Mut Pasos Ignacio Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/12/2008 | 21/11/2012 |
Segundo Gonzalo Jose Manuel | Apoderado Solidario | 30/12/2008 | 21/11/2012 |
Tecnocom Telecomunicaciones Y Energia Sociedad Ano | Socio Unico | 02/07/2009 | 21/11/2012 |
Vazquez Segura Juan Antonio | Apoderado | 17/02/2009 | 21/11/2012 |
Rodelgo Crespo Antonio | Apoderado Solidario | 22/10/2009 | 03/05/2012 |
Fernandez Nuñez Jesus Enrique | Apoderado Solidario | 22/10/2009 | 15/02/2012 |
Lascurain Argarate Victor | Apoderado | 19/05/2010 | |
Saitua Iruretagoiena Bingen Mirena | Apoderado | 19/05/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TECNOCOM NORTE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5005 , F 97, S 8, H BI 26891, I/ACIERR (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5005 , F 97, S 8, H BI 26891, I/ACIERR (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5005 , F 97, S 8, H BI 26891, I/A 24 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5005 , F 97, S 8, H BI 26891, I/A 23 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5005 , F 97, S 8, H BI 26891, I/A 22 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5005 , F 97, S 8, H BI 26891, I/A 21 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-245-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5005 , F 97, S 8, H BI 26891, I/A 20 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-242-48