TECNOCASA WEB SL - EXTINGUIDA
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social TECNOCASA WEB SL
CIF B62935416
Actividad Actividades de programación informática
VINCULACIONES DE TECNOCASA WEB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOCASA WEB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aura Massot Elisabet | Apoderado | 22/06/2010 | 09/12/2013 |
Carrera Urbez Montserrat | Apoderado | 22/06/2010 | 09/12/2013 |
Perez Luna Miguel Angel | Apoderado | 22/06/2010 | 09/12/2013 |
Vittorio Rossi | Liquidador | 24/08/2012 | 09/12/2013 |
Franco Taloni | Consejero | 24/08/2012 | |
Franco Taloni | Consejero Delegado | 24/08/2012 | |
Gonzalez Martinez Jose Licerio | Secretario | 24/08/2012 | |
Gonzalez Martinez Jose Licerio | Consejero | 24/08/2012 | |
Gonzalez Martinez Jose Licerio | Consejero Delegado | 24/08/2012 | |
Paolo Boarini | Presidente | 24/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TECNOCASA WEB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40471 , F 23, S 8, H B 258541, I/A 11 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40471 , F 23, S 8, H B 258541, I/A 11 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40471 , F 22, S 8, H B 258541, I/A 10 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40471 , F 22, S 8, H B 258541, I/A 10 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40471 , F 22, S 8, H B 258541, I/A 10 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40471 , F 22, S 8, H B 258541, I/A 9 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08