TECNO-CEUTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SALUD TEJERO, VIVERO DE EMPRESAS, CAMARA OFICIA
Municipio Ceuta
Provincia Ceuta
Razón Social TECNO-CEUTA SL
CIF B51023265
Capital Social 30000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/06/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TECNO-CEUTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNO-CEUTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Altamirano Cabeza Adeodato | Administrador Solidario | 15/12/2009 | 28/10/2010 |
Altamirano Cabeza Adeodato | Liquidador | 28/10/2010 | 28/10/2010 |
Galvez Morales Antonio | Administrador Solidario | 15/12/2009 | 28/10/2010 |
Altamirano Cabeza Adeodato | Administrador Mancomunado | 04/06/2009 | 15/12/2009 |
Perez Hita Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 04/06/2009 | 15/12/2009 |
ACTOS BORME DE TECNO-CEUTA SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-239-51
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 78, S 8, H CE 2317, I/A 3 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-51
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 78, S 8, H CE 2317, I/A 3 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-51
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 78, S 8, H CE 2317, I/A 3 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-51
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 78, S 8, H CE 2317, I/A 3 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-51
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 78, S 8, H CE 2317, I/A 2 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-51
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 78, S 8, H CE 2317, I/A 2 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-51
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 78, S 8, H CE 2317, I/A 2 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-51
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 77, S 8, H CE 2317, I/A 1 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-51
Dirección:C/ SALUD TEJERO, VIVERO DE EMPRESAS, CAMARA OFICIA (CEUTA)
Comienzo de operaciones:01/06/09
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:La generación, promoción, producción, organización y difusión de actividades turísticas, comerciales, culturales, deportivas y de ocio. Intermediación y representación en el montaje de espectáculos a nivel nacional e internacional. La edición, maquetación, impresión, distribución y venta de soportes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 77, S 8, H CE 2317, I/A 1 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-51