TECNIQUES ESTRUCTURALS EN ACER SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Moli D'En Fonolleda, 1
Código Postal 08186
Municipio Lliçà d'Amunt
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECNIQUES ESTRUCTURALS EN ACER SL
CIF B65286791
Capital Social 31000.0 Euros
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Fecha de Constitución 25/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gimenez Fenoy Dionisio
VINCULACIONES DE TECNIQUES ESTRUCTURALS EN ACER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNIQUES ESTRUCTURALS EN ACER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gimenez Fenoy Dionisio | Administrador Unico | 02/02/2011 | 23/06/2017 |
Gimenez Fenoy Dionisio | Administrador Mancomunado | 28/05/2010 | 02/02/2011 |
Villegas Iglesias Diego | Administrador Mancomunado | 28/05/2010 | 02/02/2011 |
ACTOS BORME DE TECNIQUES ESTRUCTURALS EN ACER SL
- JUZGADO SOCIAL 30 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41929 , F 167, S 8, H B 396009, I/A 5 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41929 , F 166, S 8, H B 396009, I/A 4 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 243/2017, AUTO FIRME DE FECHA 05/05/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41929 , F 166, S 8, H B 396009, I/A 4 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-08
- CL MOLI D'EN FONOLLEDA Num.1 (LLICA D'AMUNT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41929 , F 166, S 8, H B 396009, I/A 3 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41929 , F 166, S 8, H B 396009, I/A 2 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41929 , F 166, S 8, H B 396009, I/A 2 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41929 , F 164, S 8, H B 396009, I/A 1 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Dirección:CL TENES,1 OFICINA 1 POL. IND. LLEVANT (PARETS DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:25/02/10
Capital:31.000,00 Euros
Objeto social:ASESORAMIENTO TECNICO,ESTUDIO DE PROYECTOS TECNICOS DE TODAS LAS MODALIDADES DE ESTRUCTURAS EN ACERO O EN OTROS PRODUCTOS ADECUADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES,PASARELAS,VIADUCTOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41929 , F 164, S 8, H B 396009, I/A 1 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08