TECNIQUES AUTOMEC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Barcelonès, 12
Código Postal 08140
Municipio Caldes de Montbui
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECNIQUES AUTOMEC SL
CIF B65056582
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/02/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TECNIQUES AUTOMEC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNIQUES AUTOMEC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campoy Camats Maria Teresa | Administrador Unico | 28/11/2014 | 08/06/2017 |
Campoy Camats Maria Teresa | Liquidador | 08/06/2017 | 08/06/2017 |
Campoy Camats Maria Teresa | Apoderado | 07/12/2012 | 08/06/2017 |
Arenas Chacon Jose | Administrador Unico | 09/03/2012 | 21/07/2014 |
Campoy Camats Maria Teresa | Administrador Solidario | 12/03/2009 | 09/03/2012 |
Garcia Meca Francisco | Administrador Solidario | 12/03/2009 | 09/03/2012 |
ACTOS BORME DE TECNIQUES AUTOMEC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41095 , F 175, S 8, H B 378722, I/A 7 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41095 , F 175, S 8, H B 378722, I/A 7 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41095 , F 175, S 8, H B 378722, I/A 7 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
- CL BARCELONES,12, LOCAL 4, POLIGONO LA BORDA (CALDES DE MONTBUI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41095 , F 174, S 8, H B 378722, I/A 6 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41095 , F 174, S 8, H B 378722, I/A 6 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41095 , F 174, S 8, H B 378722, I/A 5 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD.SOCIO UNICO:MARIA TERESA CAMPOY CAMATS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41095 , F 174, S 8, H B 378722, I/A 4 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41095 , F 173, S 8, H B 378722, I/A 3 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41095 , F 173, S 8, H B 378722, I/A 2 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41095 , F 173, S 8, H B 378722, I/A 2 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-08