TECNIPOST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francia, 8
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECNIPOST SL
CIF B83426684
Actividad Encuadernación y servicios relacionados con la misma
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ortega Menendez Miguel
VINCULACIONES DE TECNIPOST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNIPOST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortega Menendez Miguel | Administrador Unico | 14/01/2013 | 17/05/2018 |
Varo Nuñez Israel-mario | Apoderado | 11/12/2014 | 19/07/2017 |
MAILGRAFICA PUBLICIDAD DIRECTA SL | Administrador Unico | 14/01/2013 | |
Granel Suarez Juan Antonio | Apoderado | 18/07/2012 | |
Romero Paz Yliana Maria | Apoderado | 22/01/2010 | 18/07/2012 |
Chamorro Ortega Maria Mar | Apoderado | 22/01/2010 |
ACTOS BORME DE TECNIPOST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18142 , F 29, S 8, H M 313895, I/A 8 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TECNIPOST SL
Nif:B83426684
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LA MERCANTIL DE MADRID
Número:9
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:05/03/2018
Número Procedimiento Concursal:90/2018
Datos Registrales:
Tomo:
18142
Libro:
0
Folio:
29
Hoja:
8-313895
Inscripción:
8
Fecha Inscripción17/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18142 , F 29, S 8, H M 313895, I/A 8 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TECNIPOST SL
Nif:B83426684
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LA MERCANTIL DE MADRID
Número:9
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Parte Dispositiva:
INSCRIPCION DEL AUTO DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD, DE LA CONCLUSION DEL MISMO, EXTINCION DE LA SOCIEDAD Y CANCELACION DE SU HOJA REGISTRAL
Fecha de Resolución:05/03/2018
Número Procedimiento Concursal:90/2018
Datos Registrales:
Tomo:
18142
Libro:
0
Folio:
29
Hoja:
8-313895
Inscripción:
8
Fecha Inscripción17/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18142 , F 29, S 8, H M 313895, I/A 8 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18142 , F 28, S 8, H M 313895, I/A 7 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18142 , F 27, S 8, H M 313895, I/A 6 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
- SE OMITIO POR ERROR LA PUBLICACION DE LA INSCRIPCION 4& DE TRASLADO DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD A LA PROVINCIA DE MADRID
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18142 , F 27, S 8, H M 313895, I/A 4 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2014-121-28
- C/ FRANCIA NUMERO 8, PORTAL 7, 3º IZQUIERDA (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18142 , F 27, S 8, H M 313895, I/A 4 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2014-121-28
- DECLARADO EL CARACTER UNIPERSONAL DE LA SOCIEDAD, SIENDO EL UNICO SOCIO DON MIGUEL ORTEGA MENENDEZ, EN VIRTUD DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA, AUTORIZADA POR EL NOTARIO DE MADRID DON MARTIN MARIA RECARTE CASANOVA, EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2012, CON EL NUMERO 2450 DE PROTOCOLO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18142 , F 27, S 8, H M 313895, I/A 5 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 138, S 8, H NA 27055, I/A 9 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 138, S 8, H NA 27055, I/A 9 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-31