TECNICOS Y COMERCIALES MANCHA REAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maestra, 85
Código Postal 23100
Municipio Mancha Real
Provincia Jaén
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECNICOS Y COMERCIALES MANCHA REAL SL
CIF B23745029
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 31/03/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Sampedro Molina Antonio Jesus
VINCULACIONES DE TECNICOS Y COMERCIALES MANCHA REAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNICOS Y COMERCIALES MANCHA REAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sampedro Molina Antonio Jesus | Administrador Unico | 16/11/2015 | 14/12/2023 |
Sampedro Molina Antonio Jesus | Socio Unico | 16/11/2015 | 14/12/2023 |
Sampedro Molina Antonio Jesus | Liquidador | 14/12/2023 | 14/12/2023 |
Cobo Pulido Antonio Miguel | Apoderado | 10/03/2017 | 26/10/2017 |
Cobo Pulido Antonio Miguel | Socio Unico | 16/04/2015 | 16/11/2015 |
Cobo Pulido Antonio Miguel | Administrador Unico | 16/04/2015 | 16/11/2015 |
ACTOS BORME DE TECNICOS Y COMERCIALES MANCHA REAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 124, S 8, H J 21131, I/A 5 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-23
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 124, S 8, H J 21131, I/A 5 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-23
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 124, S 8, H J 21131, I/A 5 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 124, S 8, H J 21131, I/A 5 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-23
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 124, S 8, H J 21131, I/A 4 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-23
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 124, S 8, H J 21131, I/A 3 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 13, S 8, H J 21131, I/A 2 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 13, S 8, H J 21131, I/A 2 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-23
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 13, S 8, H J 21131, I/A 2 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 122, S 8, H J 21131, I/A 1 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-23