TECNICAS Y DESARROLLO ECIJA SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bartolome Jimenez Torres, 1
Código Postal 41400
Municipio Écija
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECNICAS Y DESARROLLO ECIJA SLP
CIF B91792168
Capital Social 3500.0 Euros
Fecha de Constitución 24/02/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TECNICAS Y DESARROLLO ECIJA SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNICAS Y DESARROLLO ECIJA SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castilla Moya Rocio | Soc.Prof. | 31/03/2009 | 19/04/2021 |
Jimenez Ramirez Cristobal | Soc.Prof. | 31/03/2009 | 19/04/2021 |
Jimenez Ramirez Cristobal | Administrador Solidario | 31/03/2009 | 19/04/2021 |
Perez Chamorro Miguel Angel | Administrador Solidario | 31/03/2009 | 19/04/2021 |
Perez Chamorro Miguel Angel | Soc.Prof. | 31/03/2009 | 19/04/2021 |
Perez Chamorro Miguel Angel | Liquidador Unico | 19/04/2021 | 19/04/2021 |
Perez Rodriguez Laura | Soc.Prof. | 31/03/2009 | 19/04/2021 |
Castilla Moya Rocio | Administrador Solidario | 02/03/2010 | 20/03/2014 |
Perez Rodriguez Laura | Administrador Solidario | 22/03/2011 | 20/03/2014 |
ACTOS BORME DE TECNICAS Y DESARROLLO ECIJA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5067 , F 63, S 8, H SE 82411, I/A 5 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5067 , F 63, S 8, H SE 82411, I/A 5 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5067 , F 63, S 8, H SE 82411, I/A 5 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5067 , F 63, S 8, H SE 82411, I/A 5 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-41
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5067 , F 63, S 8, H SE 82411, I/A 5 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5067 , F 63, S 8, H SE 82411, I/A 4 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5067 , F 63, S 8, H SE 82411, I/A 4 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5067 , F 62, S 8, H SE 82411, I/A 3 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-41