TECNICAS PARA O P Y SEGURIDAD SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Granito, 17
Código Postal 28412
Municipio El Boalo
Provincia Madrid
Razón Social TECNICAS PARA O P Y SEGURIDAD SA
CIF A81463184
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil
Página Web www.tecopsa.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Wagenseil Albert Paolo
Propietario MECHANICAL INCOME SOCIETY SL
VINCULACIONES DE TECNICAS PARA O P Y SEGURIDAD SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNICAS PARA O P Y SEGURIDAD SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECHANICAL INCOME SOCIETY SL | Socio Unico | 10/01/2019 | 23/09/2019 |
Wagenseil Albert Paolo | Presidente | 05/06/2013 | 23/09/2019 |
Wagenseil Albert Paolo | Consejero Delegado Mancomunado | 05/06/2013 | 23/09/2019 |
Wagenseil Albert Paolo | Consejero | 05/06/2013 | 23/09/2019 |
Wagenseil Karl Otto | Consejero Delegado Mancomunado | 05/06/2013 | 23/09/2019 |
Wagenseil Karl Otto | Consejero | 05/06/2013 | 23/09/2019 |
Wagenseil Karl Otto | Apoderado | 20/06/2017 | 23/09/2019 |
Wagenseil Michael Bruno | Secretario | 05/06/2013 | 23/09/2019 |
Wagenseil Michael Bruno | Consejero Delegado Mancomunado | 05/06/2013 | 23/09/2019 |
Wagenseil Michael Bruno | Consejero | 05/06/2013 | 23/09/2019 |
ACTOS BORME DE TECNICAS PARA O P Y SEGURIDAD SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10945 , F 209, S 8, H M 172743, I/A 13 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10945 , F 209, S 8, H M 172743, I/A 13 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10945 , F 209, S 8, H M 172743, I/A 13 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (08/04/2019)
CVE: BORME-B-2019-73-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10945 , F 208, S 8, H M 172743, I/A 12 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10945 , F 208, S 8, H M 172743, I/A 11 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10945 , F 208, S 8, H M 172743, I/A 10 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10945 , F 207, S 8, H M 172743, I/A 9 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-28