TECNICAS DE BIOINTEGRACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Nacional II Mas Claret, Km. 529,5
Código Postal 25213
Municipio Ribera d'Ondara
Provincia Lleida
Razón Social TECNICAS DE BIOINTEGRACION SL
CIF B25705575
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja
Fecha de Constitución 21/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario DANVIA 58 SL
VINCULACIONES DE TECNICAS DE BIOINTEGRACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNICAS DE BIOINTEGRACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brias Gonzalez Maria Montserrat | Apoderado | 22/10/2014 | 24/02/2015 |
Carrillo Bermudez Antonio | Apoderado | 08/10/2012 | 24/02/2015 |
DANVIA 58 SL | Socio único | 24/02/2015 | |
DANVIA 58 SL | Socio Unico | 22/03/2010 | 24/02/2015 |
DANVIA 58 SL | Administrador Unico | 22/03/2010 | 24/02/2015 |
Gimeno Borras Jose Maria | Liquidador | 24/02/2015 | 24/02/2015 |
Gimeno Brias Daniel | Apoderado | 16/01/2015 | 24/02/2015 |
Morales Trescents Xavier | Apoderado Mancomunado | 05/10/2012 | 18/06/2014 |
Salgado Mora Marcelino | Apoderado Mancomunado | 05/10/2012 | 18/06/2014 |
ACTOS BORME DE TECNICAS DE BIOINTEGRACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1255 , F 126, S 8, H L 24401, I/A 7 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1255 , F 126, S 8, H L 24401, I/A 7 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1255 , F 126, S 8, H L 24401, I/A 7 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1255 , F 126, S 8, H L 24401, I/A 7 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1255 , F 126, S 8, H L 24401, I/A 7 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1255 , F 125, S 8, H L 24401, I/A 6 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 115, S 8, H L 24401, I/A 5 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-25
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 115, S 8, H L 24401, I/A 4 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1227 , F 40, S 8, H L 24401, I/A 3 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-25
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1227 , F 36, S 8, H L 24401, I/A 2 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-25