TECNICAS CONSTRUCTIVAS BALAPAMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG ARTEAGOITI - PARCELA 2, PABELLON 22
Código Postal 48970
Municipio Basauri
Provincia Bizkaia
Razón Social TECNICAS CONSTRUCTIVAS BALAPAMA SL
CIF B95576443
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 15/06/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Diez Garcia Ruben
VINCULACIONES DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS BALAPAMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS BALAPAMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diez Garcia Ruben | Liquidador | 24/01/2012 | 24/01/2012 |
Diez Garcia Ruben | Socio Unico | 09/12/2009 | 24/01/2012 |
Diez Garcia Ruben | Administrador Unico | 09/12/2009 | 24/01/2012 |
Diez Garcia Ruben | Administrador Solidario | 21/07/2009 | 09/12/2009 |
Garcia Lopez Hector | Administrador Solidario | 21/07/2009 | 09/12/2009 |
ACTOS BORME DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS BALAPAMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5057 , F 199, S 8, H BI 54887, I/A 3 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5057 , F 199, S 8, H BI 54887, I/A 3 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5057 , F 199, S 8, H BI 54887, I/A 3 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5057 , F 199, S 8, H BI 54887, I/A 3 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-202-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5057 , F 199, S 8, H BI 54887, I/A 2 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5057 , F 199, S 8, H BI 54887, I/A 2 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5057 , F 199, S 8, H BI 54887, I/A 2 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5057 , F 199, S 8, H BI 54887, I/A 2 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-48