TECNICAS AEROGRAFICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Garraf, S/N
Código Postal 08759
Municipio Vallirana
Provincia Barcelona
Razón Social TECNICAS AEROGRAFICAS SL
CIF B08530388
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TECNICAS AEROGRAFICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNICAS AEROGRAFICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albamonte Navarro Roger | Apoderado | 17/04/2012 | 07/06/2018 |
Boter Cavestany Alvaro | Consejero | 27/03/2012 | 07/06/2018 |
Boter Cavestany Alvaro | Apoderado | 17/04/2012 | 07/06/2018 |
Boter Cavestany Alvaro | Liquidador | 07/06/2018 | 07/06/2018 |
David Poynter Reif | Presidente | 27/03/2012 | 07/06/2018 |
David Poynter Reif | Consejero | 27/03/2012 | 07/06/2018 |
David Poynter Reif | Consejero Delegado | 27/03/2012 | 07/06/2018 |
Francois Marcel Gaston Avon | Consejero | 27/03/2012 | 07/06/2018 |
Francois Marcel Gaston Avon | Consejero Delegado | 27/03/2012 | 07/06/2018 |
Llorens Martinez Lourdes | Secretario No Consejero | 04/04/2017 | 07/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TECNICAS AEROGRAFICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45628 , F 141, S 8, H B 68633, I/A 23 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45628 , F 141, S 8, H B 68633, I/A 23 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45628 , F 141, S 8, H B 68633, I/A 23 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45628 , F 141, S 8, H B 68633, I/A 22 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45628 , F 141, S 8, H B 68633, I/A 21 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45628 , F 141, S 8, H B 68633, I/A 21 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-08
- CL GARRAF S/N, POLIGONO INDUSTRIAL CAN PRUNERA (VALLIRANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24365 , F 33, S 8, H B 68633, I/A 20 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24365 , F 33, S 8, H B 68633, I/A 19 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24365 , F 33, S 8, H B 68633, I/A 18 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24365 , F 33, S 8, H B 68633, I/A 17 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-08