TECNICAMER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Antoni Barnés I Gultresa, 8
Código Postal 17005
Municipio Girona
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECNICAMER SL
CIF B17330689
Capital Social 427000.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
VINCULACIONES DE TECNICAMER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNICAMER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDGE SL | Administrador Unico | 27/12/2023 | |
ANDGE SL | Liquidador | 27/12/2023 | 27/12/2023 |
Anna Petit Oliver | Apoderado | 28/05/2010 | 27/12/2023 |
Maria Concepcion Masramon Ordis | Apoderado | 23/02/2017 | 27/12/2023 |
Eduard Barcelo Llanes | Apoderado Mancomunado | 15/01/2015 | |
Rosario Burgueño Casado | Apoderado Mancomunado | 15/01/2015 | |
Rosario Burgueño Casado | Apoderado | 28/05/2010 | 15/01/2015 |
ACTOS BORME DE TECNICAMER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 68, S 8, H GI 3676, I/A 33 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 68, S 8, H GI 3676, I/A 33 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 68, S 8, H GI 3676, I/A 33 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 68, S 8, H GI 3676, I/A 33 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-17
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 427.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 427.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 68, S 8, H GI 3676, I/A 32 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-17
Capital Anterior: | 427.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 427.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 68, S 8, H GI 3676, I/A 32 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 68, S 8, H GI 3676, I/A 31 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-17
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 67, S 8, H GI 3676, I/A 30 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-17
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 67, S 8, H GI 3676, I/A 30 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-17
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 427.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 427.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 67, S 8, H GI 3676, I/A 29 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-17