TECNIA CONTROL Y AUTOMATIZACION DE EDIFICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Leganes, 40
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Razón Social TECNIA CONTROL Y AUTOMATIZACION DE EDIFICIOS SL
CIF B85455392
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 19/06/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TECNIA CONTROL Y AUTOMATIZACION DE EDIFICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNIA CONTROL Y AUTOMATIZACION DE EDIFICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carnerero Garrido Cristina | Administrador Solidario | 08/06/2011 | 28/03/2014 |
Carnerero Garrido Francisco | Administrador Solidario | 08/06/2011 | 28/03/2014 |
Carnerero Garrido Cristina | Administrador Unico | 08/06/2011 |
ACTOS BORME DE TECNIA CONTROL Y AUTOMATIZACION DE EDIFICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25803 , F 144, S 8, H M 465065, I/A 3 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TECNIA CONTROL Y AUTOMATIZACION DE EDIFICIOS SL
Nif:B85455392
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:MERCANTIL MADRID
Número:10
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:10/01/2014
Número Procedimiento Concursal:827/2013
Datos Registrales:
Tomo:
25803
Libro:
0
Folio:
144
Hoja:
8-465065
Inscripción:
3
Fecha Inscripción28/03/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25803 , F 144, S 8, H M 465065, I/A 3 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TECNIA CONTROL Y AUTOMATIZACION DE EDIFICIOS SL
Nif:B85455392
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:MERCANTIL MADRID
Número:10
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:10/01/2014
Número Procedimiento Concursal:827/2013
Datos Registrales:
Tomo:
25803
Libro:
0
Folio:
144
Hoja:
8-465065
Inscripción:
3
Fecha Inscripción28/03/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25803 , F 144, S 8, H M 465065, I/A 3 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25803 , F 144, S 8, H M 465065, I/A 3 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25803 , F 144, S 8, H M 465065, I/A 2 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25803 , F 144, S 8, H M 465065, I/A 2 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25803 , F 144, S 8, H M 465065, I/A 2 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-47-28